Retour

Source de 5-test02.tex

Fichier TeX
%   crée le 25/09/2007
\documentclass[10pt]{article}
\usepackage[upright]{fourier}
\usepackage{amsmath}
\usepackage[french]{babel}
\usepackage[latin1]{inputenc}
\usepackage{amssymb}
\usepackage{marvosym}
\usepackage{fancyhdr}
\usepackage{fancybox}
\usepackage{multicol}
\usepackage{psfrag}
\usepackage{pifont}
\usepackage{tabls}
\usepackage{colortbl}
\usepackage{ulem}
\usepackage[dvips,a4paper,hmargin=1.5cm,vmargin=2.5cm,nohead]{geometry}
\usepackage[dvips]{graphicx}
\usepackage{mathrsfs}
\parindent0pt


% Préambule

% En-têtes et pieds de page
\AtEndDocument{\label{LastPage}}
\renewcommand{\headrulewidth}{0pt}
\lhead{}
\chead{}
\rhead{}

\lfoot{\scriptsize \textsf{ Collège S\up{t}\;Exupéry --- RABAT (2007-2008)}}
\cfoot{\scriptsize \textbf{\textsf{ Mathématiques [5\ieme]}}}
\rfoot{\scriptsize \texttt{\jobname} 
	\quad
\textsf{\setlength{\fboxsep}{1.5pt}\fbox{\thepage/2}}}

\pagestyle{fancy}


\begin{document}
%\usefont{T1}{cmss}{m}{n}
\definecolor{gris}{gray}{0.8}
\input{macros_sylvain.tex}
\everymath{\displaystyle}

\let\STDenumerate\enumerate
\renewcommand{\enumerate}{\settowidth{\leftmargini}{1.}%
\addtolength{\leftmargini}{\labelsep}\STDenumerate} 



% Chemins possibles pour les figures
\graphicspath{{Figures/}}

% Chapeau ******************************************************


\setlength\arrayrulewidth{1pt}
\tablarg{3}
\begin{tabular}{|p{0.97\textwidth}|}
\hline
\rowcolor{gris}
{\Large 5\ieme \qquad \textbf{Test \no2g}} \qquad
\textit{Calcul numérique} \\ \hline
\end{tabular}

\setlength\arrayrulewidth{0.5pt}

\nomprenom

\exof{--~QCM}
Cocher la bonne (ou les) réponses aux questions suivantes~:

\begin{multicols}{2}
\begin{enumerate}
\item L'expression $2+3\times7$ est~:
\begin{itemize}
\item[$\square$] la somme de $2$ et $3$ par le produit de $7$.
\item[$\square$] le produit de la somme de $2$ et $3$ par $7$.
\item[$\square$] la somme de $2$ et du produit de $3$ par $7$.
\item[$\square$] on ne peut pas savoir.
\end{itemize}
\item L'expression $\frac{8}{4+5}$ s'écrit~:
\begin{itemize}
\item[$\square$] $8\div4+5$
\item[$\square$] $8\div(4+5)$
\item[$\square$] $(8\div4)+5$
\item[$\square$] $8\div4+8\div5$
\end{itemize}
\item L'expression $(6\times8)\div(5-12)+3$ est~:
\begin{itemize}
\item[$\square$] une somme.
\item[$\square$] un produit.
\item[$\square$] un quotient.
\item[$\square$] on ne peut pas savoir.
\end{itemize}
\columnbreak
\item L'expression $65\times11$ s'écrit~:
\begin{itemize}
\item[$\square$] $65\times10+1$
\item[$\square$] $65\times10+65$
\item[$\square$] $65\times(10+1)$
\item[$\square$] $60+5\times11$
\end{itemize}
\item \textit{"J'avais un paquet de gâteaux. Avant que je ne le jette au bout
d'une
semaine complète parce que les cinq qui restaient étaient moisis, j'en mangeais
trois par jour sauf une fois où j'en ai aussi donné quatre à chacune de mes
deux soeurs.\\
Combien y avait-il de gateaux dans ce paquet~?"}\\
Quelle expression parmi celles proposées ci-après permet de résoudre le problème
ci-dessus~:
\begin{itemize}
\item[$\square$] $(5+3+4\times2)\times7$
\item[$\square$] $(3+4)\times2\times7+5$
\item[$\square$] $7\times3+4\times2+5$
\item[$\square$] $(3+4\times2)\times7+5$
\end{itemize}
\end{enumerate}
\end{multicols}

\exof{}
Calculer mentalement les expressions suivantes et écrire le résultat dans la
case de droite~:

\begin{center}
\tablarg{2.5}
\begin{tabular}{|p{10cm}|p{5cm}|}
\hline
$A=15-7+4$ & $A=$ \\ \hline
$B=16+4\times(12-10)$ & $B=$ \\ \hline
$C=4\times15\times25$ & $C=$ \\ \hline
$D=1500\times2\times0,01$ & $D=$ \\ \hline
$E=\frac{15+3}{3}$ & $E=$ \\ \hline
$F=13,1\times28-8\times13,1$ & $F=$ \\ \hline
$G=0,8\times7,6+7,6\times0,2$ & $G=$ \\ \hline
$H=8,52\times110$ & $H=$ \\ \hline
$I=99\times107$ & $I=$ \\ \hline
$J=18,5+18,5\times43+18,5\times56$ & $J=$ \\ \hline
\end{tabular}
\tablarg{1}
\end{center}


\vspace{2cm}


\setcounter{numf}{0}
% Chapeau ******************************************************



\setlength\arrayrulewidth{1pt}
\tablarg{3}
\begin{tabular}{|p{0.97\textwidth}|}
\hline
\rowcolor{gris}
{\Large 5\ieme \qquad \textbf{Test \no2d}} \qquad
\textit{Calcul numérique} \\ \hline
\end{tabular}

\setlength\arrayrulewidth{0.5pt}

\nomprenom

\exof{--~QCM}
Cocher la bonne (ou les) réponses aux questions suivantes~:

\begin{multicols}{2}
\begin{enumerate}
\item L'expression $1+5\times9$ est~:
\begin{itemize}
\item[$\square$] le produit de la somme de $1$ et $5$ par $9$.
\item[$\square$] la somme de $1$ et du produit de $5$ par $9$.
\item[$\square$] la somme de $1$ et $5$ par le produit de $9$.
\item[$\square$] on ne peut pas savoir.
\end{itemize}
\item L'expression $\frac{9}{7+6}$ s'écrit~:
\begin{itemize}
\item[$\square$] $9\div7+9\div6$
\item[$\square$] $9\div(7+6)$
\item[$\square$] $9\div7+6$
\item[$\square$] $(9\div7)+6$
\end{itemize}
\item L'expression $(9-4)\times(15\div3)+14$ est~:
\begin{itemize}
\item[$\square$] un quotient.
\item[$\square$] un produit.
\item[$\square$] une somme.
\item[$\square$] on ne peut pas savoir.
\end{itemize}
\columnbreak
\item L'expression $87\times101$ s'écrit~:
\begin{itemize}
\item[$\square$] $87\times100+1$
\item[$\square$] $87\times100+87$
\item[$\square$] $87\times(100+1)$
\item[$\square$] $80+7\times101$
\end{itemize}
\item \textit{"J'avais un paquet de gâteaux. Avant que je ne le jette au bout
d'une
semaine complète parce que les quatre qui restaient étaient moisis, j'en
mangeais
cinq par jour sauf une fois où j'en ai aussi donné trois à chacune de mes
deux soeurs.\\
Combien y avait-il de gateaux dans ce paquet~?"}\\
Quelle expression parmi celles proposées ci-après permet de résoudre le problème
ci-dessus~:
\begin{itemize}
\item[$\square$] $7\times5+3\times2+4$
\item[$\square$] $(5+3\times2)\times7+4$
\item[$\square$] $(4+5+3\times2)\times7$
\item[$\square$] $(3+5)\times2\times7+4$
\end{itemize}
\end{enumerate}
\end{multicols}

\exof{}
Calculer mentalement les expressions suivantes et écrire le résultat dans la
case de droite~:

\begin{center}
\tablarg{2.5}
\begin{tabular}{|p{10cm}|p{5cm}|}
\hline
$A=21-6+5$ & $A=$ \\ \hline
$B=31+5\times(24-20)$ & $B=$ \\ \hline
$C=4\times17\times25$ & $C=$ \\ \hline
$D=2100\times2\times0,01$ & $D=$ \\ \hline
$E=\frac{18+3}{3}$ & $E=$ \\ \hline
$F=21,4\times28-8\times21,4$ & $F=$ \\ \hline
$G=0,8\times8,9+8,9\times0,2$ & $G=$ \\ \hline
$H=7,31\times110$ & $H=$ \\ \hline
$I=99\times203$ & $I=$ \\ \hline
$J=24,6+24,6\times33+24,6\times66$ & $J=$ \\ \hline
\end{tabular}
\tablarg{1}
\end{center}





\end{document}